Élections au conseil d'administration de l'OCRCVM pour 2017-2018 English
13 sept, 2017, 12:00 ET
Le conseil réélit M. Marianne Harris à titre de présidente du conseil
TORONTO, le 13 sept. 2017 /CNW/ - Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui a eu lieu le 12 septembre 2017, cinq personnes ont été élues ou réélues pour siéger au conseil d'administration de l'OCRCVM.
Une nouvelle administratrice a été élue au conseil pour un mandat d'une durée de deux ans:
- Michèle Colpron (administratrice indépendante)
Mme Colpron est administratrice de sociétés certifiée et Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA, FCA). Elle possède plus de 30 années d'expérience, ayant occupé divers postes de direction stratégiques au Canada (récemment à la Caisse de dépôt et placement du Québec), au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Suisse. Elle a travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec pendant plus d'une décennie, notamment en tant que vice-présidente principale, Gestion Financière. Elle est également membre des conseils d'administration du Fonds de solidarité FTQ et du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
Quatre administrateurs ont été réélus au conseil pour un mandat d'une durée de deux ans :
- Rita Achrekar (administratrice courtiers), première vice-présidente, Conformité, Banque Scotia;
- Holly Benson (administratrice courtiers), vice-présidente, Finances et chef des finances, Peters & Co. Ltd.;
- Brian Heidecker (administrateur indépendant), administrateur de sociétés;
- Nicholas Thadaney (administrateur marchés), président et chef de la direction, Marchés boursiers mondiaux, Groupe TMX.
Neuf administrateurs continueront de siéger au conseil pour la deuxième année de leur mandat de deux ans :
- James Donegan (administrateur indépendant), cofondateur et associé directeur, AGAWA Partners;
- M. Marianne Harris (administratrice indépendante), administratrice de sociétés;
- Edward Iacobucci (administrateur indépendant), doyen de la faculté de droit, Université de Toronto;
- Gerry O'Mahoney (administrateur indépendant), directeur et fondateur, Tralee Capital Markets Ltd.;
- Catherine Smith (administratrice indépendante), administratrice de sociétés
- Paul Allison (administrateur courtiers), président du conseil et chef de la direction, Raymond James Ltée;
- Jean-Paul Bachellerie (administrateur courtiers), président et chef de l'exploitation, PI Financial Corp.;
- Luc Paiement (administrateur courtiers), conseiller à la direction au bureau du président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada;
- Thomas Wittman (administrateur marchés), vice-président directeur du Nasdaq et chef mondial des activités de négociation et des services relatifs au marché.
Le 13 septembre 2017, le conseil a réélu Marianne Harris au poste de présidente du conseil et a nommé Paul Allison au poste de vice-président du conseil. M. Allison succède à Mike Gagné, qui a siégé au conseil de l'OCRCVM de 2009 à 2017.
« J'aimerais souligner l'apport de l'ancien vice-président du conseil, Mike Gagné, et le remercier pour ses nombreuses années de service au sein de l'organisme, a déclaré Marianne Harris, présidente du conseil d'administration de l'OCRCVM. Il s'est révélé une ressource fabuleuse pour moi en tant que présidente du conseil et pour bon nombre des administrateurs avec qui il a siégé au fil des ans. Nous lui sommes reconnaissants de sa perspicacité et de la manière attentionnée dont il a assumé son rôle d'administrateur. »
Comme l'OCRCVM est un organisme pancanadien, son conseil d'administration représente les diverses parties intéressées de l'OCRCVM, et ses administrateurs expriment les points de vue des différentes régions. Le conseil est composé de 15 administrateurs, dont le président et chef de la direction de l'OCRCVM et un nombre égal d'administrateurs indépendants et d'administrateurs du secteur. Deux des sept administrateurs du secteur représentent les marchés, et cinq représentent les courtiers membres de l'OCRCVM, dont la taille et le modèle d'affaires varient, et qui sont établis dans diverses régions du pays.
« L'un des points forts de l'OCRCVM est la vaste expérience et la foule de compétences que les administrateurs apportent au conseil, a déclaré le président et chef de la direction de l'OCRCVM, Andrew Kriegler. Grâce au dévouement et au soutien continus de ces administrateurs, nous nous employons constamment à remplir avec intégrité, transparence et équité notre mandat national de protection de l'intérêt public. »
Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration de l'OCRCVM, son mandat et la composition de ses comités sur le site Internet de l'OCRCVM.
L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation national qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et l'ensemble des opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et les marchés des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, assure la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. L'OCRCVM s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant des règles régissant la compétence, les activités et la conduite financière des sociétés membres et de leurs employés inscrits et en assurant leur mise en application. Il établit des règles d'intégrité du marché régissant les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance et en assure la mise en application.
SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général
Evelyn Yallen, Chef des communications d'entreprise, 416 646-7233, [email protected]; Paul Howard, Directeur des communications et des affaires publiques, 416 646-7279, [email protected]
Partager cet article